2011-12-21
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Capital: 390,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.664,00 Euros.
|
Ampliación de capital
|
|
details
|
2010-03-23
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Comienzo de operaciones: 1.03.10. Objeto social: Consultoría informática. Des...
|
Constitución
|
|
details
|
2010-12-27
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Capital: 343,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.673,00 Euros.
|
Ampliación de capital
|
|
details
|
2010-10-22
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Capital: 294,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.894,00 Euros.
|
Ampliación de capital
|
|
details
|
2014-11-20
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Consejero: ALONSO DOMINGUEZ MARTA Secretario: ALONSO DOMINGUEZ MARTA
|
Nombramientos
|
|
details
|
2012-01-12
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
AVDA DE AZARAGOZA 21 - CENTRO TECNOLOGICO LA FOMBE (LOGROÑO).
|
Cambio de domicilio social
|
|
details
|
2015-07-21
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
|
Extinción
|
|
details
|
2012-01-12
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
AVDA DE AZARAGOZA 21 - CENTRO TECNOLOGICO LA FOMBE (LOGROÑO).
|
Cambio de domicilio social
|
|
details
|
2012-01-12
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Apoderado: MURAT MORENO JOSE ALFONSO
|
Nombramientos
|
|
details
|
2013-11-15
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Consejero: RUANO MARRON LUIS Secretario: RUANO MARRON LUIS
|
Ceses/Dimisiones
|
|
details
|
2015-07-21
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Procedimiento concursal 9/2015. FIRME: Si, Fecha de resolución 19/01/2015. Au...
|
Situación concursal
|
|
details
|
2011-12-21
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de adminis...
|
Modificaciones estatutarias
|
|
details
|
2015-07-21
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Presidente: MURAT MORENO JOSE ALFONSO Consejero: ALONSO DOMINGUEZ MARTA Conse...
|
Ceses/Dimisiones
|
|
details
|
2011-12-21
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Presidente: MURAT MORENO JOSE ALFONSO Consejero: SILGO HERNANDEZ ENRIQUE Cons...
|
Nombramientos
|
|
details
|
2011-06-01
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Capital: 264,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.274,00 Euros.
|
Ampliación de capital
|
|
details
|
2011-12-21
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Adm. Unico: MURAT MORENO JOSE ALFONSO
|
Ceses/Dimisiones
|
|
details
|
2010-03-23
|
Boletín Oficial del Registro Mercantil (Spain)
|
Adm. Unico: MURAT MORENO JOSE ALFONSO
|
Nombramientos
|
|
details
|